Forum

Faurum

Notifications
Clear all

Methode de multiplication  

Page 1 / 2
  RSS
Lolo78
(@lolo78)
Membre noble

J'ai essayé avec mon fils,ça marche avec n'importe quel nombre.mais j'avoue que de là a l'appliquer en cours,c'est une autre histoire.

A vous de juger,

http://www.ohmymag.com/astuces/cette-astuce-est-incroyable-elle-va-vous-permettre-de-devenir-un-as-des-multiplications_art79829.html

Maman de 2 garçons,14ans et 11 ans dont le plus jeune dyslexique dysorhtographique TDA

Quote
Posté : 05/12/2014 8:39
airgat007
(@airgat007)
Membre estimable

Bonjour Lolo,

Amusante cette façon de faire, mais vite ingérable pour des chiffres tels que 87 x 45 ou autres!... en fait, ça marche très très bien si et seulement si on joue avec que des 1, des 2 ou des 3 dans la composition des chiffres à multiplier comme 12 x 13 de l'exemple donné en vidéo.

Pour les équations, pourquoi pas aussi, mais je ne suis pas certain que ce soit la méthode la plus simple!....

Je reviens à mon exemple de 87 x 45: en suivant la méthode des lignes et des intersections, on aurait 32 intersections dans la partie gauche (soit 8 x 4 =32 ) , 68 intersections dans la partie centrale (soit 4 x 7 + 8 x 5 = 28 + 40 = 68) et 35 intersections dans la partie de droite du quadrillage (5 x 7 = 35) !!

Et le résultat ne serait évidemment pas 32 68 35!!

Pas de panique, le résultat serait trouvé en posant tout simplement ceci:

......3..2.....3..5...................ce sont les 2 chiffres trouvés dans les groupes de gauche et de droite

+........6....8.......................c'est le chiffre trouvé dans la partie centrale

-------------------

=....3..9....1..5

Heu c'est clair ???? J'espère sincèrement que oui!...

Bref, les multiplications doivent rester un jeu!!! Surtout ne pas s'obstiner à enseigner une seule et unique façon de faire!...

Allez les petits champions, on joue et on joue encore!...

Bises et bon courage à tous!

Laurent

RépondreQuote
Posté : 14/03/2015 9:29
Lolo78
(@lolo78)
Membre noble

45 * 33=

Le premiere groupe a 12 intersection (partie gauche)

Le deuxième groupe a (2)7 intersection(partie central)

Le troisième groupe a (1)5 intersection (partie droite)

Je prend le 1 de (1)5 que je viens additionner a 27 qui fait 2(8) puis le deux que je viens additionner a 12 =14

1485😄moi j'adore!

Avec des couleurs on se repère encore mieux :#

Message édité par : Lolo78 / 14-03-2015 09:12

Message édité par : Lolo78 / 14-03-2015 09:17

Maman de 2 garçons,14ans et 11 ans dont le plus jeune dyslexique dysorhtographique TDA

RépondreQuote
Posté : 14/03/2015 10:08
airgat007
(@airgat007)
Membre estimable

Comment faites vous pour 47 x 69 ?

C'est cette partie centrale qu'il faut un peu secouer pour que ça marche bien!... Mais ça marche!...

Message édité par : airgat007 / 14-03-2015 09:48

RépondreQuote
Posté : 14/03/2015 10:45
Lolo78
(@lolo78)
Membre noble

47*69

Premier groupe d'intersection en haut a gauche 24

Deuxième groupe central d'intersection haut +bas 78

Troisieme intersection en bas à droite. 63

Je pose mon 3 a l'extrême droite et j'ajoute 6 +78=( 8)4. Ex.............3

Je pose mon 4 a coté (gauche) et j'ajoute 8 +24. = 32. Ex..........43

Réponse 3243. Total 3243

Encore ;-)?

Bonne journee

Maman de 2 garçons,14ans et 11 ans dont le plus jeune dyslexique dysorhtographique TDA

RépondreQuote
Posté : 14/03/2015 1:55
airgat007
(@airgat007)
Membre estimable

OK vu!!... C'est vrai que ça devient un jeu!...

J'essaye de faire en sorte que ce soit le plus simple possible, mais ce 78 au centre est le nœud du problème (bien que ce soit la simple adition de 4 x 9 et de 7 x 6 soit 36 + 42 = 78).

Avec 3 chiffres, est ce aussi simple? Exemple: 328 x 47 ?

Bonne chance!...

RépondreQuote
Posté : 15/03/2015 9:07
Lolo78
(@lolo78)
Membre noble

Salut Laurent,

Bon j'y répond par jeux,mais si ton centre te pose probleme,incline ta feuille pour que ton carré de base devienne un losange,puis tu fais tes groupes.si tu calcule sur 2 chiffres tu doit avoir 3 groupes d'intersection,,,,si tu calcule sur 3 chiffres,tu dois avoir 4 groupes d'intersection.

328*47

Premier groupe en bas à droite seul (5)6.

Deuxième groupe(centre losange). 46 ( 46+5)=(5)1

Troisieme groupe gauche(centre losange) 29. (29+5)=(3)4

Quatrième groupe seul gauche. 12 (12+3)

Resultat. 15416

..........................6

........................16

......................416

..........15416 :=!

Message édité par : Lolo78 / 15-03-2015 10:20

Maman de 2 garçons,14ans et 11 ans dont le plus jeune dyslexique dysorhtographique TDA

RépondreQuote
Posté : 15/03/2015 11:14
Lolo78
(@lolo78)
Membre noble

Je pense avoir compris la ou tu bloque dis moi si je me trompe.

Quand tu fais tes lignes,que tu incline ta feuille,tu dois faire DEJA tes groupes des deux extrémité de ton losange,ils sont isolés et seuls,puis vient ton centre la,pour 3 chiffres tu as deux séparations et tu additionne le groupe du haut et du bas de ton losange.

Maman de 2 garçons,14ans et 11 ans dont le plus jeune dyslexique dysorhtographique TDA

RépondreQuote
Posté : 15/03/2015 11:39
airgat007
(@airgat007)
Membre estimable

C'est un coup à prendre! Et ce centre est effectivement pas aussi simple que ça à appréhender!...

Merci de tes conseils que je visionne mieux maintenant et ainsi pour cette opération:

3 2 8 x 4 7

.....1....2.........5...6............................multiplications des extrémités (3 x 4 et 8 x 7)

+........2...9.......................................addition bas et haut du premier losange (7 x 3 + 2 x 4 = 21 + 8)

+.............4....6.................................addition bas et haut du second losange (2 x 7 + 8 x 4 = 14 + 32)

-----------------------

=...1...5...4....1....6

A pratiquer, mais très intéressant!... Merci Lolo!

Laurent,

RépondreQuote
Posté : 16/03/2015 6:57
airgat007
(@airgat007)
Membre estimable

Bon, après avoir encore creusé la méthode et en m'appliquant à suivre tes conseils Lolo, je me suis attaqué à plus compliqué!

Sacre nom (très ancien juron pour se donner du courage!! mais dont je ne maîtrise pas l'orthographe!!), je m'attaque à la multiplication suivante:

4 7 6 3 x 1 8 9 !!

Et j'applique ta méthode Lolo... Donc, après avoir tracé 4 lignes (avec valeurs 4, 7, 6 et 3) croisées par 3 autres (avec valeurs 1, 8 et 9) je déroule:

9 x 3 = (2)7. Soit 2 en retenue et résultat partiel: ............................................................................7

2 + 9 x 6 + 8 x 3 = 2 + 54 + 24 = (8)0. Soit 8 en retenue et résultat partiel......................................07

8 + 9 x 7 + 8 x 6 + 1 x 3 = 8 + 63 + 48 + 3 = (12)2. Soit 12 en retenue et résultat partiel...............207

12 + 9 x 4 + 8 x 7 + 1 x 6 = 12 + 36 + 56 + 6 = (11)0. Soit 11 en retenue et résultat partiel..........0207

11 + 8 x 4 + 1 x 7 = 11 + 32 + 7 = (5)0. Soit 5 en retenue et résultat partiel...............................00207

5 + 1 x 4 = 5 + 4 = 9. Et le résultat final...................................................................................900207

Screugneugneu (autre ancien juron pour exprimer la joie cette fois!! mais dont je ne maîtrise toujours pas l'orthographe)!! Ca marche aussi!!!!...

Tout est dans le quadrillage qu'il faut bien poser sur sa feuille. C'est du dessin! Les chiffres à additionner les uns aux autres viennent tout seul si ce quadrillage et les losanges sont bien faits.

Il faut évidemment ne pas faire 9 lignes si on joue avec le chiffre 9, mais juste faire une ligne qui vaudra 9 et poser ce 9 à une des extrémités de la ligne. Ensuite multiplier ce 9 par la valeur de la ligne qui va croiser. Aux intersections, on pose le résultat des petites multiplications intermédiaires... et les aditions intermédiaires à faire se voient très bien!... Ce serait plus simple à expliquer si on pouvait ajouter un scan ici!...

Bref, ça marche! Mais il faut essayer et pratiquer!... Un vrai jeu qui en vaut vraiment la peine!...

Je vais maintenant jouer avec mes enfants ou mes collègues. Moi j'applique la méthode Lolo et je leur laisse faire la méthode apprise en classe... qui ira le plus vite??...

@+ et merci encore Lolo pour cette méthode!...

Laurent

RépondreQuote
Posté : 17/03/2015 8:57
Lolo78
(@lolo78)
Membre noble

Sacre Bleu,,,,, cadedis,cadediou :=! Bravo.

....saperlipopette.......t'y va fort!

Mon fils adore aussi faire le teste avec ses copains,,,

Bonne journee les matheux!!!

Maman de 2 garçons,14ans et 11 ans dont le plus jeune dyslexique dysorhtographique TDA

RépondreQuote
Posté : 17/03/2015 10:01
airgat007
(@airgat007)
Membre estimable

Voici ce que donnent ces 2 méthodes pour la seule et même opération:

4 7 6 3 x 1 8 9 = 9 0 0 2 0 7

Méthode selon l'école - http://hpics.li/0b26cd1

Méthode selon Lolo - http://hpics.li/44d6493

A chacun son truc!... mais le principal est de trouver le bon résultat. Et pour répondre à l'interrogation du départ de Lolo, je prétends et j'affirme que les deux méthodes sont parfaitement utilisables en classe... 😉

@+

Laurent

RépondreQuote
Posté : 17/03/2015 12:48
Lolo78
(@lolo78)
Membre noble

Laurent,M.P

Merci

Maman de 2 garçons,14ans et 11 ans dont le plus jeune dyslexique dysorhtographique TDA

RépondreQuote
Posté : 17/03/2015 8:44
acaalm
(@acaalm)
Membre actif

Bonjour,

C'est épatant et rigolo mais croyez-vous vraiment que cela puisse aider des enfants avec des difficultés ?

Ca ne peut fonctionner que chez ceux qui sont rigoureux dans le dessin et qui restent concentrés jusqu'au bout ! La technique opératoire de la multiplication avec le deuxième nombre à deux chiffres s'étudient en CE2 au moment où peu d'enfants arrivent à être si rigoureux... je suis donc dubitative mais prête à essayer.

En revanche, l'avantage est pour ceux qui ne retiennent pas les fameuses tables de multiplication.

bonne journée.

RépondreQuote
Posté : 28/04/2015 7:31
Lolo78
(@lolo78)
Membre noble

Oui ,pour vue que l'enfant adhère, ;-),mais nous n'avons pas commencé en ce2 😮 ,il ne connaît toujours pas ses tables de multiplication.enfin si depuis peu avec "multimalin"il est en 5ème.mon fils a une attention TRES limité surtout quand il ne trouve pas d'intérêt,il y a un terme de "Jeanne siaud FACCHIN" que j'aime bien,c'est LES ZAPPEURS,Voila ce que fait mon fils s'il n'est pas devant une activite qu'il l'intéressé et sans intérêt,il zappe et TRES vite,

A nous l'imagination pour la forme et l'intérêt.j'avoue que c'est plus simple à 9 ans qu'à 13 ans bientot,l'ado pointe son nez,avec la rébellion du "ce que tu fait ne sert a rien",,,""c'est nul" et surtout le mot qui tue.......'j'ai pas besoin de toi""" :paf .

mais CA dur pas!!!enfin j'espère.. 😉

Message édité par : Lolo78 / 28-04-2015 23:09

Maman de 2 garçons,14ans et 11 ans dont le plus jeune dyslexique dysorhtographique TDA

RépondreQuote
Posté : 29/04/2015 1:06
Page 1 / 2
Share: